Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Laursens Vej 15, 7800 Skive (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2023-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Laursens Vej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2020-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: FJERO HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJERO HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Laursens Vej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2022-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 22, 7800 Skive (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 22, 7800 Skive (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkedybet 13, 7800 Skive (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkedybet 13, 7800 Skive (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Lasse Rokkjær Arreborg (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: larreborg@me.com (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Legale ejere: Lasse Rokkjær Arreborg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Navne: DVH Invest ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Lasse Rokkjær Arreborg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Stiftere: Lasse Rokkjær Arreborg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)