Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervænget 21, 7080 Børkop (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Direktion: Torben Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med produkter og hovedsageligt ejerskab af aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-10 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Legale ejere: Torben Berthelsen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Navne: T-Berthelsen ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Reelle ejere: Torben Berthelsen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Stiftere: Torben Berthelsen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Vedtægter: 2020-06-10 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)