Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birgitte Gøyesvej 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Christian Berentzen (direktør) (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Formål: At drive bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-01 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@regnskab.info (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Christian Berentzen (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Navne: OSCAR BYG og MUR ApS (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Berentzen (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Stiftere: Christian Berentzen (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Vedtægter: 2020-06-01 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-14)