Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-07-20 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-07-19 tilføjes Direktion: Dines Barzin Dueholm (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-11 fjernes Direktion: Dines Barzin Dueholm (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-19 tilføjes Vedtægter: 2022-07-19 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 59, 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 59, 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 59, 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-06-10 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Direktion: Dines Barzin Dueholm (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive, investere i og handle med fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-10 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Legale ejere: PROVINS INVEST ApS (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Navne: Overgade 21A ApS (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert, Dines Barzin Dueholm (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-06-10 tilføjes Stiftere: PROVINS INVEST ApS (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-06-10 tilføjes Vedtægter: 2020-06-10 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-11)