Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Virksomhedsstatus | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-19 tilføjes Legale ejere: Siniora Invest ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Legale ejere: Siniora Invest ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 tilføjes Reelle ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen, Alexander Victor Westh Siniora (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Reelle ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen, Alexander Victor Westh Siniora (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 tilføjes Legale ejere: Siniora Invest ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-05-16 tilføjes Reelle ejere: Alexander Victor Westh Siniora, Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen, Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen, Alexander Victor Westh Siniora (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 fjernes Reelle ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Frederik Lykke Fonager (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2022-09-15 tilføjes Legale ejere: Frederik Lykke Fonager (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2022-09-15 fjernes Legale ejere: Ole Olesen, Lone Beck (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-09-15 tilføjes Reelle ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-09-14 fjernes Reelle ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-09-15 fjernes Bestyrelse: Ole Olesen (formand) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-09-04 tilføjes Vedtægter: 2022-09-04 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-06-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-05-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ege Allé 131, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudolph Wulffs Gade 12, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel@bandlokaler.dk (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Kontaktoplysninger: bandlokaler.dk@gmail.com (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-07-20 tilføjes Legale ejere: Sigmann Invest ApS, Maagaard Invest ApS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2020-07-20 fjernes Legale ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen (offentliggjort 2020-07-19)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen, Ole Olesen, Lone Beck (offentliggjort 2020-07-19)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Olesen (formand) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Oliver Sigmann Beck (direktør) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bandlokaler.dk@gmail.com (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudolph Wulffs Gade 12, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje øvelokaler til musikere (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Hjemmeside: bandlokaler.dk (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Navne: Bandlokaler.dk ApS (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Oliver Sigmann Beck, Mikkel Maagaard Olesen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-06-01 tilføjes Stiftere: Sigmann Invest ApS, Ole Olesen, Maagaard Invest ApS, Lone Beck (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af de to direktører (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Vedtægter: 2020-06-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-12)