Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Bibranche | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
xbrl | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagensvej 317, 9981 Jerup (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2300 København S (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2300 København S (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagensvej 317, 9981 Jerup (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ToemrermesterPatrik@outlook.dk (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Kontaktoplysninger: admin@parkcompany.io (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@parkcompany.io (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-05 fjernes Kontaktoplysninger: ToemrermesterPatrik@outlook.dk (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-12 tilføjes Navne: Tømrermester Patrik Østergaard ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Navne: PCOMPANY ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-06 tilføjes Navne: PCOMPANY ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-05 fjernes Navne: Tømrermester Patrik Østergaard ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 tilføjes Vedtægter: 2024-08-06 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-06-22 tilføjes Bibranche: Webportaler (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-06-22 tilføjes Legale ejere: COLLAVINI LIMITED, Patrik Dahlerup Østergaard (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-22 fjernes Legale ejere: COLLAVINI LIMITED (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-21 fjernes Legale ejere: Patrik Dahlerup Østergaard (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-22 tilføjes Reelle ejere: Patrik Dahlerup Østergaard (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-21 fjernes Reelle ejere: Patrik Dahlerup Østergaard (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagensvej 317, 9981 Jerup (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagensvej 317, 9981 Jerup (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagensvej 317, 9981 Jerup (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 218, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-11-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 218, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Patrik Dahlerup Østergaard (direktør) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at tømrervirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ToemrermesterPatrik@outlook.dk (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2020-06-12 tilføjes Legale ejere: Patrik Dahlerup Østergaard (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Navne: Tømrermester Patrik Østergaard ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Patrik Dahlerup Østergaard (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Stiftere: Patrik Dahlerup Østergaard (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-12)