Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Revisor | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 8, st., 7400 Herning (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: torben@vilbo.dk (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-07-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-04-28 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-06-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-06-10 tilføjes Bestyrelse: Birgit Vestergaard Villadsen (formand) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Direktion: Torben Skov Villadsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål at eje, udleje og administrere fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-10 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Legale ejere: TORBEN VILLADSEN HOLDING ApS, Daniel Villadsen Holding ApS, Jacob Villadsen Holding ApS (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Navne: Vilbo ApS (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Reelle ejere: Torben Skov Villadsen (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-06-10 tilføjes Stiftere: TORBEN VILLADSEN HOLDING ApS, Jacob Villadsen Holding ApS, Daniel Villadsen Holding ApS (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Vedtægter: 2020-06-10 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-12)