Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DEBER VENTILATION ApS. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-31 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliedalen 34, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejvænget 19, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-08 tilføjes Legale ejere: Maj Kicki Kiehn, Kasper Fromberg Kiehn (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-06-07 fjernes Legale ejere: Maj Kicki Kiehn, Kasper Fromberg Kiehn (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Maj Kicki Kiehn, Kasper Fromberg Kiehn (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejvænget 19, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Bestyrelse: Maj Kicki Kiehn (formand) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Kasper Fromberg Kiehn (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedensformål er at være holdningselskab (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper_kiehn@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Navne: Kiehn Invest ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Maj Kicki Kiehn, Kasper Fromberg Kiehn (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2020-06-01 tilføjes Stiftere: Maj Kicki Kiehn, Kasper Fromberg Kiehn (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Vedtægter: 2020-06-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)