Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Formål | Direktion | Hovedbranche | Navne | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkedybet 21, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 22, 2200 København N (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-08-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: STEFANOS PIZZA ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Ibrahim Kaya (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-04 tilføjes Vedtægter: 2020-07-04 (offentliggjort 2020-07-04)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 22, 2200 København N (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 33, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 33, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 tilføjes Direktion: Ibrahim Kaya (direktør) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Legale ejere: Ibrahim Kaya (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-06-18 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 tilføjes Navne: Stefanos La Fabrica ApS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-17 fjernes Navne: ApS STM nr. 6453 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 tilføjes Reelle ejere: Ibrahim Kaya (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2020-07-04)
Den 2020-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6453 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Vedtægter: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)