Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmestervej 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandle biler samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Mohammad Ali Shahzad Walayat (direktør) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 tilføjes Legale ejere: Walayat Holding ApS, Atiq Rehman (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 tilføjes Navne: Taastrup Bilsalg ApS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-11 fjernes Navne: ApS STM nr. 6450 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Ali Shahzad Walayat, Atiq Rehman (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6450 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Vedtægter: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)