Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 39, 3. th., 1366 København K (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingrid Marievej 11, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Whistle Service ApS. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Whistle Service ApS. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-04-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bucca Digital ApS. (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-20 tilføjes Binavne: Bucca Capital ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 tilføjes Vedtægter: 2023-04-20 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingrid Marievej 11, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 17, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 17, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-06-10 tilføjes Direktion: Christian Toft Bach (direktør) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage investeringer samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-10 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Legale ejere: Christian Toft Bach (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Navne: Toft Bach Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Toft Bach (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Stiftere: Christian Toft Bach (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Vedtægter: 2020-06-10 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)