Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2022-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Metis Family Office A/S. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2023-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevold 8, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Jan Iver Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: Jan Iver Christiansen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Navne: Vennelyst Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Jan Iver Christiansen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2020-06-04 tilføjes Stiftere: Jan Iver Christiansen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)