Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-22 tilføjes Bestyrelse: Gerner Wolff-Sneedorff (formand) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Bestyrelse: Leif Meyhoff (formand) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-21 fjernes Bestyrelse: Gerner Wolff-Sneedorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavn 4, 2. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Michael Jebsens Plads 1, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ape@jebsen.dk (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Jebsens Plads 1, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-06-04 tilføjes Bestyrelse: Gerner Wolff-Sneedorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Henrik Uldall Borch (direktør) (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive land- og skovbrug og dermed beslægtet virksomhed samt udlejningsvirksomhed med fast ejendom. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-04 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: Marie Sidonie Gräfin Grote (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Navne: Beldringe Gods Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Marie Sidonie Gräfin Grote (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Stiftere: Marie Sidonie Gräfin Grote (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-09)