Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stine Nagstrup Kjær | 01.04.2024 | direktør |
Klaus Søren Hansen | 16.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Nordgaard Hansen | 16.08.2023 | 01.04.2024 | direktør |
Michael Thye | 10.12.2021 | 16.08.2023 | direktør |
Morten Vagn Petersen | 08.06.2020 | 10.12.2021 | direktør |
Jens Olav Fahlberg | 08.06.2020 | 08.10.2020 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristoffer Emil Eriksen | 16.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 16.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Severin Sølbæk | 16.08.2023 | formand |