Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Legale ejere: Jon Højlund Holding ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-20 tilføjes Reelle ejere: Albert Haff Nielsen, Lars Roar Hoff, Jon Højlund Arnfred (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-19 fjernes Reelle ejere: Albert Haff Nielsen, Lars Roar Hoff (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Albert Haff Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Albert Haff Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 2., 1105 København K (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 17, 2., 1100 København K (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 17, 2., 1100 København K (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 125, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Hjemmeside: utecca.com (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@utecca.com (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 125, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-06-05 tilføjes Direktion: Albert Haff Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2020-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-05 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Legale ejere: Haff Data ApS, HOFFCO ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2020-06-05 tilføjes Navne: Utecca ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Reelle ejere: Albert Haff Nielsen, Lars Roar Hoff (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2020-06-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Stiftere: Haff Data ApS, HOFFCO ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Vedtægter: 2020-06-05 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-08)