Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Revisor | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøparken 17, 2. 3., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 35, 7800 Skive (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Direktion: Niels Egon Stilling (direktør) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 fjernes Direktion: Carsten Munch Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve og udleje ejendomme. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: nes@ab-holding.dk (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Legale ejere: ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 fjernes Legale ejere: C.A.A. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Navne: Anders Brøndum Ejendomme VII ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Navne: 2CV ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 fjernes Reelle ejere: Carsten Munch Andersen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-04-01 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-04-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-04-02 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 35, 7800 Skive (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 35, 7800 Skive (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 35, 7800 Skive (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Carsten Munch Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udøvevirksomhed med ejendomsprojekter, herunder handler og udlejning amt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-04 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: C.A.A. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Navne: 2CV ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Carsten Munch Andersen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Stiftere: C.A.A. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-08)