Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
EN Invest ApS (CVR 38488031) | NORMAL | 04.06.2020 |
Lars Nielsen | 04.06.2020 | |
Nicolai Frimodt Vallys | 04.06.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EN Invest ApS (CVR 38488031) | NORMAL | 04.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Patrick Werther | 21.12.2020 | 20.01.2021 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Nicolai Frimodt Vallys | 04.06.2020 | 17.06.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Lars Nielsen | 04.06.2020 | 05.12.2020 | 20,00-24,99% | 20,00 % |