Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Navne | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor formuevaltning. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-06-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kpcity786@gmail.com (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Vedtægter: 2021-06-11 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investerings branchen, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-26 tilføjes Navne: Arain Invest ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-25 fjernes Navne: MOTHER'S KITCHEN ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunevang 44, 4. 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 61, kl., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Direktion: Qaisar Nadeem (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Direktion: Subhajit Das (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Legale ejere: Qaisar Nadeem (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-07-23 fjernes Legale ejere: Subhajit Das (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-22 fjernes Legale ejere: Qaisar Nadeem (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-07-23 tilføjes Reelle ejere: Qaisar Nadeem (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-07-23 fjernes Reelle ejere: Subhajit Das (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-22 fjernes Reelle ejere: Qaisar Nadeem (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 61, kl., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-05-31 tilføjes Direktion: Subhajit Das (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Legale ejere: Qaisar Nadeem, Subhajit Das (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-05-31 tilføjes Navne: MOTHER'S KITCHEN ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-05-31 tilføjes Reelle ejere: Qaisar Nadeem, Subhajit Das (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Stiftere: Subhajit Das, Qaisar Nadeem (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Vedtægter: 2020-05-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-04)