Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Tegningsregel | Binavne | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wittrupvej 1, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Aastoften 16, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-04-05 tilføjes Direktion: Jesper Bacher (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-04-04 fjernes Direktion: Jesper Bacher (direktør) (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.040.000,00 (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-04-05 tilføjes Vedtægter: 2022-04-05 (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-20 fjernes Bestyrelse: Christina Beatrice Sandorff Honoré (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør og ét bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christina Beatrice Sandorff Honoré (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastoften 16, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Allehelgensgade 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Binavne: MotorPower Minis ApS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2020-06-08 tilføjes Hjemmeside: www.motorpower.dk (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@motorpower.dk (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allehelgensgade 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Binavne: MotorPower Leasing ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Jesper Bacher (direktør) (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og salg af personbiler og udstyr til disse samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-04 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-28)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: Bjærgager/Bacher Holding ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Navne: MotorPower ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Betina Bjærgager, Jesper Bacher (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Stiftere: Bjærgager/Bacher Holding ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-04)