Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Melander | 20.03.2022 | 05.12.2022 | direktør |
Christian William Gangelhoff Bartholdy-Harden | 03.12.2020 | 10.02.2022 | direktør |
Ole Radosav Djurisic | 03.06.2020 | 03.12.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian William Gangelhoff Bartholdy-Harden | 03.06.2020 | 20.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Gøtzsche Bartholdy-Harden | 03.06.2020 | 20.03.2022 | formand |
Ole Radosav Djurisic | 03.06.2020 | 02.11.2020 | bestyrelsesmedlem |