Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet DIKASØ A/S. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: Kirchhoff Holding ApS, Heidemann Nielsen ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-09-11 fjernes Legale ejere: Ditte Heidemann Nielsen, Kathrine Kirchhoff, Søren Peter Thejll Kirchhoff (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-06-10 tilføjes Navne: Dyrlægegruppen DIKASØ Holding ApS (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-09 tilføjes Navne: Dyrelægegruppen DIKASØ Holding ApS (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-09 fjernes Navne: Dyrelægegruppen DIKASØ Holding ApS (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-08 fjernes Navne: Dyrelægegruppen Frijsenborg Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Vedtægter: 2020-06-10 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-09 tilføjes Vedtægter: 2020-06-09 (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 1, 8450 Hammel (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Bestyrelse: Ditte Heidemann Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Direktion: Ditte Heidemann Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-15 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Legale ejere: Ditte Heidemann Nielsen, Kathrine Kirchhoff, Søren Peter Thejll Kirchhoff (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-05-15 tilføjes Navne: Dyrelægegruppen Frijsenborg Holding ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-15 tilføjes Reelle ejere: Ditte Heidemann Nielsen, Kathrine Kirchhoff, Søren Peter Thejll Kirchhoff (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Stiftere: Søren Peter Thejll Kirchhoff, Kathrine Kirchhoff, Ditte Heidemann Nielsen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)