Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 1, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 1, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: The Hill ApS. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CFC Familie Invest ApS. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 1, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-05-20 tilføjes Direktion: Christian Linde Espersen (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-20 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: Caroline Espersen, Christian Linde Espersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: CE 2020 Holding ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Reelle ejere: Christian Linde Espersen, Caroline Espersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Stiftere: Christian Linde Espersen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)