Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Direktion | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-27 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-05-02 fjernes Direktion: Henrik Ibsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-23 tilføjes Bestyrelse: Carl Frederik Stub Trock (formand) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-02-22 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Halborg Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-09-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2023-09-08 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: CAH Holding ApS (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Henrik Ibsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Henrik Damm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-03 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-01-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Halborg Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Henrik Damm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Nikolaj Halborg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Legale ejere: HLM Group ApS, NHS 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-13 fjernes Legale ejere: NHS 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-05 tilføjes Legale ejere: JNI HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-05 fjernes Legale ejere: Rasmus Reich ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-04 fjernes Legale ejere: JNI HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-05 fjernes Direktion: Rasmus Reich Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-05 fjernes Reelle ejere: Rasmus Reich Pedersen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: NHS 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: MKJ 2016 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-27 fjernes Legale ejere: NHS 2012 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-28 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Halborg Sørensen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-09-28 fjernes Reelle ejere: Michael Krall Jørgensen (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-27 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Halborg Sørensen (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-28 fjernes Direktion: Michael Krall Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-06-05 tilføjes Navne: Maxpartner ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 fjernes Navne: Geomax Danmark ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-05 tilføjes Vedtægter: 2020-06-05 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Michael Krall Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: NHS 2012 HOLDING ApS, MKJ 2016 Holding ApS, JNI HOLDING HOLBÆK ApS, Rasmus Reich ApS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Halborg Sørensen, Michael Krall Jørgensen, Rasmus Reich Pedersen, Jonas Riis Nielsen (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-06-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge og servicere hardware og software indenfor måleudstyr (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Navne: Geomax Danmark ApS (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-05-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Stiftere: Rasmus Reich ApS, NHS 2012 HOLDING ApS, MKJ 2016 Holding ApS, JNI HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 tilføjes Vedtægter: 2020-05-28 (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-02)