Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | Kapital | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 tilføjes Legale ejere: MAREXA ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-12 fjernes Legale ejere: MAREXA ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Bestyrelse: Merete Lundbye Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-14 fjernes Bestyrelse: Susanne Kure (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Alexander Korre Viterbo-Horten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Alexander Korre Viterbo-Horten (direktør) (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Viterbo-Horten Holding ApS (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Helle Lund Uth, Richard Breiter (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Bestyrelse: Richard Breiter (formand) (offentliggjort 2020-12-05)
Den 2020-11-25 fjernes Bestyrelse: Richard Breiter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-05)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: MAREXA ApS, Breiter Invest ApS, NOLIXA ApS, PreSeed Ventures A/S (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-09-29 fjernes Legale ejere: Breiter Invest ApS, NOLIXA ApS, PreSeed Ventures A/S, MAREXA ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Richard Breiter (direktør) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Bestyrelse: Richard Breiter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-05)
Den 2020-05-26 tilføjes Direktion: Helle Lund Uth (direktør) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forvalte alternative investeringsfonde og yde investeringsrådgivning og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-26 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Legale ejere: Breiter Invest ApS, NOLIXA ApS, PreSeed Ventures A/S, MAREXA ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-26 tilføjes Navne: PSV Management Tech Fund I ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Reelle ejere: Helle Lund Uth, Richard Breiter (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Stiftere: PreSeed Ventures A/S, NOLIXA ApS, MAREXA ApS, Breiter Invest ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2020-05-26 tilføjes Vedtægter: 2020-05-26 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-02)