Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 tilføjes Vedtægter: 2022-11-08 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Legale ejere: JEP Holding Nakskov Aps (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-27 fjernes Legale ejere: Jim Erbo Pedersen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linkøpingvej 28, 4900 Nakskov (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Direktion: Jim Erbo Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smedevirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Hovedbranche: Reparation af jern- og metalvarer (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jp-staal@live.dk (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: Jim Erbo Pedersen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: JP Stål Aps (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jim Erbo Pedersen (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Stiftere: Jim Erbo Pedersen (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-29)