Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Bestyrelse: Are Strøm (formand) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Bestyrelse: Kresten Anker Olesen (formand) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét medlem af bestyrelsen, formanden for bestyrelsen i forening med én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 tilføjes Vedtægter: 2024-07-10 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-09 tilføjes Legale ejere: Nordic Demolition AS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-09 fjernes Legale ejere: JENANKO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-09 tilføjes Reelle ejere: Reynir Kjær Indahl (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-04 tilføjes Navne: P. Olesen Materiel A/S (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-03 fjernes Navne: Selskabet af 5. maj 2020 ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-04 tilføjes Vedtægter: 2023-07-04 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-11-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2020-05-25 tilføjes Bestyrelse: Kresten Anker Olesen (formand) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-05-25 tilføjes Direktion: Flemming Skibsted Søndergaard Blaabjerg (direktør) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er materieludlejning, samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-25 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: JENANKO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-05-25 tilføjes Navne: Selskabet af 5. maj 2020 ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-05-25 tilføjes Stiftere: JENANKO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 3 medlemmer af bestyrelsen, af bestyrelsens formand i forening med 2 direktører, af 3 direktører i forening, af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-29)