Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peer Thomas Borg(virk.: 56) Dir., Reelle ejere | 1,79 % | 1,79 % | 1,79 % | 3,57 % |
Klara Borg Kvaal(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,70 % | 1,70 % | 1,70 % | 3,39 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peer Thomas Borg | 01.02.2020 | Carl Plougs Vej 9, 1913 Frederiksberg C |
Klara Borg Kvaal | 01.02.2020 | Carl Plougs Vej 9, 1913 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PRIUS INVESTMENTS ApS | 32561616 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Prius KBK ApS | 41392665 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Prius KBK ApS. |
Sidst opdateret den 29.05.2020 og angivet som gældende fra 27.05.2020 (1590 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Prius Hunting IVS | 37447587 |
PRIUS INVESTMENTS ApS | 32561616 |
Prius Jagt IVS | 37447587 |
Prius Jagtrejser IVS | 37447587 |
Prius KBK ApS | 41392665 |
Prius Rejser IVS | 37447587 |
Prius Travel IVS | 37447587 |
Priva Byg ApS | 40898522 |
PRIVACORE ApS | 36479604 |
Privacy.eu | 35346082 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peer Thomas Borg(virk.: 56) Dir., Reelle ejere | 39 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
Klara Borg Kvaal(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 3 % | 17 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peer Thomas Borg(virk.: 56) Dir., Reelle ejere | 27 | 46 | 0 | 29 |
Klara Borg Kvaal(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sum | 27 | 46 | 0 | 32 |
Pct. | 26 % | 44 % | 0 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |