Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bibranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 Statstidende Dekret
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-17 fjernes Direktion: Malik Mohammed Taha Hussain (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyltebro 3, kl. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 tilføjes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-25 tilføjes Direktion: Malik Mohammed Taha Hussain (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-02-25 fjernes Direktion: Nassira Afkir (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Legale ejere: Malik Mohammed Taha Hussain (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-02-25 tilføjes Reelle ejere: Malik Mohammed Taha Hussain (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-02-25 fjernes Reelle ejere: Nassira Afkir (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-05-28 tilføjes Bibranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Direktion: Nassira Afkir (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2020-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-28 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Legale ejere: Nuntius Holding ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Navne: Wonderflora ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Reelle ejere: Nassira Afkir (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2020-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Stiftere: Nuntius Holding ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-28 tilføjes Vedtægter: 2020-05-28 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-17)