Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 10, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 10, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fischer Gruppen A/S. (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2024-01-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 tilføjes Vedtægter: 2024-01-04 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 fjernes Direktion: Davið Normann (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: Finn Jensen (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: Davið Normann (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Navne: Finnfresh-Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Davið Normann (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Finn Jensen (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: Normann-Jensen Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 10, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-05-20 tilføjes Direktion: Davið Normann (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2020-05-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-20 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: Finn Jensen, Davið Normann (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: Normann-Jensen Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Reelle ejere: Davið Normann, Finn Jensen (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Stiftere: Finn Jensen, Davið Normann (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-28)