Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Oluf Lange | 31.08.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Harald Oluf Lange | 07.02.2005 | 31.08.2015 | direktør |
Flemming Stilling Didriksen | 22.05.1997 | 07.02.2005 | direktør |
Harald Oluf Lange | 25.09.1970 | 22.05.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Oluf Lange | 31.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Harald Oluf Lange | 31.08.2015 | formand |
Anders Lange | 07.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Harald Oluf Lange | 07.02.2005 | 30.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Oluf Lange | 07.02.2005 | 30.08.2015 | formand |
Nils Keld Clemmensen | 22.05.1997 | 07.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sønderby | 22.05.1997 | 18.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Leene Grøn Johannsen | 25.09.1970 | 22.05.1997 | formand |
Jørgen Anders Johansen | 25.09.1970 | 21.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Dorit Johansen | 25.09.1970 | 21.11.1995 | bestyrelsesmedlem |