Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NRE REAL ESTATE DENMARK A/S. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Direktion: Jonas Anders Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 fjernes Direktion: Jonas Anders Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Bestyrelse: Bo Anders Olesen (formand) (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Direktion: Jonas Anders Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formår er direkte eller indirekte via datterselskaber at udvikle, opføre eller investere i fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Legale ejere: JJO Invest A/S, KNL INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Navne: NRE Real Estate A/S (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Reelle ejere: Bo Anders Olesen, Jacob Eiskjær Olesen, Jonas Anders Olesen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2020-05-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-27)