Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybvadvej 5, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-25 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Finn Riberholdt, Bastholdt Holding ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Navne: Game4fun ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Finn Riberholdt, Jimmy Bastian Riberholdt (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Stiftere: Jimmy Bastian Riberholdt, Finn Riberholdt (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-08-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Finn Riberholdt (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: Bastholdt Holding ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Jimmy Bastian Riberholdt (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Game4fun ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-06-30 fjernes Navne: Fun Games ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybvadvej 5, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Direktion: Finn Riberholdt (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udlejning af materiale til arrangementer. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-25 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: Jimmy Bastian Riberholdt, Finn Riberholdt (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Navne: Fun Games ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Reelle ejere: Finn Riberholdt, Jimmy Bastian Riberholdt (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Stiftere: Jimmy Bastian Riberholdt, Finn Riberholdt (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)