Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
David Bentzon-Ehlers(virk.: 5) Reelle ejere | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Andreas Edgar Zangenberg Jensen(virk.: 3) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Sverre Willumsen(virk.: 2) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Andreas Breilev Vinther(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Allan Sønderskov Darre(virk.: 59) | 22,03 % | 22,03 % | 22,03 % | 23,73 % |
Theresa Brønnum(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 4,17 % | 8,33 % |
Sille Krukow(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Eskild Bak Kristensen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tine Lundegaard(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Rüdiger Smith(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonatan Hjortdal(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 11,38 % | 11,38 % | 12,19 % | 13,82 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
David Bentzon-Ehlers | 29.08.2020 | Sølvgade 19, 1307 København K |
Mads Sverre Willumsen | 01.09.2022 | Halmtorvet 12, 1700 København V |
Andreas Edgar Zangenberg Jensen | 01.11.2022 | Elmegade 10, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Theresa Brønnum | 01.01.2007 | Skåde Højgårdsvej 75, 8270 Højbjerg |
Allan Sønderskov Darre | 15.05.2016 | Lochersvej 4, 3100 Hornbæk |
Andreas Breilev Vinther | 15.01.2020 | Grækenlandsvej 10, 2300 København S |
Jonatan Hjortdal | 14.10.2020 | Gl Strandvej 158, 3050 Humlebæk |
Tine Lundegaard | 01.04.2021 | Carlsmindevej 15, 2840 Holte |
Sille Krukow | 01.06.2021 | Hollændervej 15, 1855 Frederiksberg C |
Peter Rüdiger Smith | 15.07.2021 | Ellinorsvej 11, 2920 Charlottenlund |
Eskild Bak Kristensen | 01.09.2022 | Bohrsgade 20, 1799 København V |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Le Grand Danois ApS | 36971886 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
PRODUCTIONHOTEL.COM ApS | 33755430 | NORMAL | Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120) |
Productiontravel ApS | 41023309 | NORMAL | Rejsearrangører (791200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.07.2020 | 8,37 (km) | Kløverbladsgade 57, 2500 Valby | Lille Strandstræde 14A, 1254 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 12.06.2023 og angivet som gældende fra 06.04.2021 (797 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Gaia Design | 43923803 |
Gaia Ejendomme ApS | 38590391 |
Gaia Energy - Krop & Sjæl | 37931659 |
GAIAfarm | 27545602 |
Gaia Fintech A/S | 41386681 |
GAIA FISH A/S | 16175803 |
Gaia Gardens | 42627003 |
Gaia Generation ApS | 38686178 |
Gaia Graviditetsklinik | 42854662 |
Gaia Group ApS | 35209026 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
David Bentzon-Ehlers(virk.: 5) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Andreas Edgar Zangenberg Jensen(virk.: 3) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mads Sverre Willumsen(virk.: 2) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 20 % | 30 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Breilev Vinther(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Allan Sønderskov Darre(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden. | 39 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 |
Theresa Brønnum(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sille Krukow(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Eskild Bak Kristensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tine Lundegaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Rüdiger Smith(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jonatan Hjortdal(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Pct. | 65 % | 0 % | 3 % | 11 % | 11 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
David Bentzon-Ehlers(virk.: 5) Reelle ejere | 1 | 4 | 1 | 6 |
Andreas Edgar Zangenberg Jensen(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 4 |
Mads Sverre Willumsen(virk.: 2) Stiftere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sum | 1 | 8 | 2 | 13 |
Pct. | 4 % | 33 % | 8 % | 54 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Andreas Breilev Vinther(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 2 | 4 |
Allan Sønderskov Darre(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden | 45 | 35 | 1 | 31 |
Theresa Brønnum(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 9 | 3 | 9 |
Sille Krukow(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 2 | 7 |
Eskild Bak Kristensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 1 |
Tine Lundegaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 2 |
Peter Rüdiger Smith(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 2 | 0 | 1 |
Jonatan Hjortdal(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 0 | 3 |
Sum | 80 | 60 | 8 | 58 |
Pct. | 39 % | 29 % | 4 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |