Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 38, 3. tv., 1720 København V (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Hjemmeside: acbh.dk (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: casper@acbh.dk (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 22, st. th., 1717 København V (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-11-03 tilføjes Binavne: Dansk Legepladstilsyn ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-02 fjernes Binavne: Arkitekt Casper Henriksen ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 tilføjes Navne: Arkitekt Casper Henriksen ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-02 fjernes Navne: Dansk Legepladstilsyn ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 tilføjes Vedtægter: 2020-11-03 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 22, st. th., 1717 København V (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-05-25 tilføjes Binavne: Arkitekt Casper Henriksen ApS, Murermester Casper Henriksen ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-05-25 tilføjes Direktion: Casper Bjarke Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-25 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: Casper Henriksen Holding ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Navne: Dansk Legepladstilsyn ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-05-25 tilføjes Reelle ejere: Casper Bjarke Henriksen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Stiftere: Casper Henriksen Holding ApS (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-27)