Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 38, 4. th., 1717 København V (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Direktion: Lasse Leegaard Feldt-Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed og enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: HOI ApS, Pernille Foss Invest ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Navne: PL Ventures ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Lasse Leegaard Feldt-Rasmussen, Pernille Foss (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Stiftere: Pernille Foss Invest ApS, HOI ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-26)