Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: sup2@plesner.com (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Direktion: Lejla Kurteshi (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spaden B 2, st. 4., 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Direktion: Lejla Kurteshi (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Legale ejere: Lejla Kurteshi (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Navne: QSClean ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Reelle ejere: Lejla Kurteshi (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Stiftere: Lejla Kurteshi (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)