Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Navne | Vedtægter | Binavne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: Torben Sten Nielsen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Torben Sten Nielsen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnstrupvej 28, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnstrupvej 28, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-15 tilføjes Hjemmeside: www.ligalight.com (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-08 tilføjes Navne: Ligalight ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-07 fjernes Navne: NorthLED Scientific ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-01-05 tilføjes Binavne: NorthLED Outdoor Aps, NorthLED Indoor Aps (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Navne: NorthLED Scientific ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-01-04 fjernes Navne: NorthLED Indoor ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-03-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnstrupvej 28, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2021-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnstrupvej 38, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kenneth@northled.dk (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnstrupvej 38, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-05-25 tilføjes Direktion: Kenneth Saxskjold-Nørup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-25 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: J & K Svogerslev Holding ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Navne: NorthLED Indoor ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-05-25 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Saxskjold-Nørup, Joan Saxskjold-Nørup (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-05-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-05-25 tilføjes Stiftere: J & K Svogerslev Holding ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-25)