Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 tilføjes Vedtægter: 2024-03-07 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 fjernes Direktion: Michael Tranberg Rad (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 fjernes Legale ejere: RTR Holding ApS (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-07 fjernes Reelle ejere: Michael Tranberg Rad (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 3, 1., 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Saltholmsvej 3, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 tilføjes Hjemmeside: oresundvvs.dk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saltholmsvej 3, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 166, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-10-18)
Den 2020-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: oresund@oresundvvs.dk (offentliggjort 2020-10-18)
Den 2020-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 166, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-10-18)
Den 2020-05-23 tilføjes Direktion: Michael Tranberg Rad (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2020-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-23 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Legale ejere: RTR Holding ApS, Erik Harder Holding ApS, Gjerka Holding ApS (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2020-05-23 tilføjes Navne: Øresund VVS ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Tranberg Rad, Claus Erik Harder Lindgreen, Rasmus Gjerka Asp (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2020-05-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Stiftere: RTR Holding ApS, Gjerka Holding ApS, Erik Harder Holding ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Vedtægter: 2020-05-23 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2020-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-25)