Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnbjerg Fælled 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Direktion: Zeid Hafed Laursen (direktør) (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Legale ejere: Zeid Hafed Laursen (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Navne: Ha'Fed Holding ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Reelle ejere: Zeid Hafed Laursen (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Stiftere: Zeid Hafed Laursen (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Vedtægter: 2020-05-13 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-22)