Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 1, 1560 København V (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: npa.fa@nykredit.dk (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: npa.adm@nykredit.dk (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-02-29 tilføjes Vedtægter: 2024-02-29 (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2023-11-16 tilføjes Vedtægter: 2023-11-16 (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2023-04-25 tilføjes Tegningsregel: Investeringsfonden tegnes af: 1. den samlede bestyrelse 2. to bestyrelsesmedlemmer i forening eller 3. et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen hos Investeringsfondens forvalter. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-20 tilføjes Vedtægter: 2023-04-20 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-02-17 tilføjes Vedtægter: 2023-02-17 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-06-17 tilføjes Vedtægter: 2021-06-17 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-04-13 tilføjes Bestyrelse: Jeannette Kiirdal Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-13 fjernes Bestyrelse: Erik Højberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: npa.adm@nykredit.dk (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2020-05-22 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 1, 1560 København V (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Højberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-04-30 tilføjes Formål: Investeringsfondens formål er at rejse kapital fra en række investorer med henblik på at investere kapitalen efter den i vedtægterne definerede investeringspolitik. (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-30 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Navne: Nykredit Alternatives Core AIF-SIKAV (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Stiftere: Tage Fabrin-Brasted, Martin Udbye Madsen (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 285 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-22)