Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 55, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 55, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 55, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 22, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 22, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-05-20 tilføjes Direktion: Anders Dall Bendixen (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-20 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: Anders Dall Bendixen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: Tømrermester Anders Bendixen ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Reelle ejere: Anders Dall Bendixen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Stiftere: Anders Dall Bendixen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-20)