Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Katrine Schelbli (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Katrine Schelbli (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: Mikkel Schelbli (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-10-02 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Schelbli (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-10-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Schelbli (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Katrine Schelbli (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af boliger og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt udøve virksomhed inden for HR services; rådgivning, projekter, interimsydelser, rekruttering og tilsvarende. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-08 tilføjes Vedtægter: 2023-01-08 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-03 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævehøjen 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Direktion: Mikkel Schelbli (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Formål: Virksomheden formål er udlejning af boliger og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: Schelbli Holding ApS (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2020-05-18 tilføjes Navne: Schelblis ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Katrine Schelbli, Mikkel Schelbli (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Stiftere: Schelbli Holding ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-20)