Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nattergalevej 3, 3390 Hundested (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Direktion: Martin Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: Martin Thomsen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Navne: DIGM Consulting ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Thomsen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Stiftere: Martin Thomsen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-20)