Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej Nord 15, 7400 Herning (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Direktion: Tommy Haubjerg Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Legale ejere: AOT 2012 ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Navne: AOT 2012 II ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Reelle ejere: Allan Østergaard, Tommy Haubjerg Andersen, Ole Jespersen-Skree (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej Nord 15, 7400 Herning (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Direktion: Tommy Haubjerg Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Legale ejere: AOT 2012 ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Navne: AOT 2012 II ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Reelle ejere: Allan Østergaard, Tommy Haubjerg Andersen, Ole Jespersen-Skree (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Vedtægter: 2020-03-31 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-06)