Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Anders Vedel Mebus (direktør) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Jeanette Møller Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Anders Vedel Mebus (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Jeanette Møller Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Vedel Mebus (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Jeanette Møller Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nefovej 19, 9310 Vodskov (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Direktion: Jeanette Møller Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør og al i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-16 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Legale ejere: Jeanette Møller Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-05-16 tilføjes Navne: Mebumatic ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Møller Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-05-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Stiftere: Jeanette Møller Christensen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Vedtægter: 2020-05-16 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-20)