Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Veng Ramsdal | 20.10.2021 | 07.11.2022 | adm. dir |
Linda Sofia Elvira Landström | 14.05.2020 | 20.10.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Caroline Helle Møller | 14.09.2022 | 07.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Gerner | 20.10.2021 | 07.11.2022 | næstformand |
Pia Veng Ramsdal | 20.10.2021 | 14.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Malin de Maré | 20.06.2020 | 20.10.2021 | næstformand |
Tanja Sølvkjær Frandsen | 14.05.2020 | 07.11.2022 | formand |
Ann Jensen | 14.05.2020 | 20.06.2020 | bestyrelsesmedlem |