Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 fjernes Direktion: Tony Petrov Sotirov (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-09 Statstidende Dekret
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 tilføjes Legale ejere: Tony Petrov Sotirov (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Legale ejere: TONY SOTIROV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmindevej 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Direktion: Tony Petrov Sotirov (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: TONY SOTIROV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-18 tilføjes Navne: Tony`s Entreprise ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Tony Petrov Sotirov (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Stiftere: TONY SOTIROV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-11)