Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maria Louise Jensen | 18.05.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sarah Skytte Thysen | 01.02.2021 | 01.05.2021 | direktør |
Michael Schröter | 10.11.2020 | 01.02.2021 | direktør |
Sarah Skytte Thysen | 18.05.2020 | 10.11.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Schröter | 18.05.2020 | 10.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Skytte Thysen | 18.05.2020 | 10.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Maria Louise Jensen | 18.05.2020 | 10.11.2020 | formand |
Sarah Skytte Thysen | 18.05.2020 | 10.11.2020 | næstformand |