Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Regnskabs år | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2020-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: NILAS3D ApS. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2024-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, fremstilling og salg af 3D printere og prototyper, herunder bistå med installation af produkterne samt rådgive og undervise i brugen heraf og anden hermed beslægtet virksomhed samt at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-07 tilføjes Vedtægter: 2023-09-07 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerrevej 385, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-05-22 tilføjes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-22 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerrevej 385, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2021-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vågøvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vågøvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2020-05-18 tilføjes Direktion: Lasse Nitschke (direktør) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-07-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-18 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: Lasse Nitschke (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Navne: Lasse Nitschke Holding ApS (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Lasse Nitschke (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Stiftere: Lasse Nitschke (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-18)