Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Bestyrelse: Per Kattrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-18 fjernes Bestyrelse: Mogens Vesterskov Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Vedtægter: 2021-11-17 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-08-04 tilføjes Vedtægter: 2021-08-04 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Midtby Center 2, 1. 6., 2670 Greve (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Bestyrelse: Mogens Vesterskov Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2020-05-05 tilføjes Direktion: Anna Katharina Gunnersen Harboe (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-05 fjernes Direktion: Anna Katharina Gunnersen Harboe (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-05 tilføjes Formål: Fonden har til formål at eje, drifte og udleje fast ejendom, der primært udlejes til fonde, selskaber, foreninger eller andre grupper og personer, der driver aktiviteter for personer med behov for støtte efter Lov om Social Støtte eller lignende. Fonden kan udøve sin virksomhed gennem dattervirksomheder og partnerskaber, hvis aktiviteter ligger indenfor fondens formål. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-05 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Navne: Fonden Mols Bjerge (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden sammen med næstformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-14 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-18)